*皮膚科現任科主任* 洪千惠 上任日期 2019年09月~迄今 ► 詳細資料
*歷任科主任* 吳介山 上任日期 2012年08月-2019年09月
*歷任科主任* 宗天一 上任日期 2004年10月-2008年07月
*歷任科主任* 陳自強 上任日期 1995年01月-1999年11月