*營養室現任室主任* 石娉雯 上任日期 2021年07月~迄今
*歷任室主任* 王雅君 上任日期 2014年07月-2021年07月
*歷任室主任* 李義川 上任日期 2007年07月-2014年07月
*歷任室主任* 王曉蓉 上任日期 1989年11月-2006年07月